GALLARDO SEMPERE CARLOS
Informe ejecutivo de GALLARDO SEMPERE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALLARDO SEMPERE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALLARDO AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SL | Administrador Solidario | 10/02/2022 | |
GLOBAL FAP SL | Administrador Solidario | 24/04/2019 |
VINCULACIONES DE GALLARDO SEMPERE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLARDO SEMPERE CARLOS
Apoderado Solidario
- Gallardo Sempere Alfredo
- Gallardo Sempere Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2997 , F 210, S 8, H SE 39170, I/A 5 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-41
Empresa: GALLARDO AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Gallardo Sempere Alfredo
- Gallardo Sempere Carlos
- Gallardo Sempere Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7175 , F 117, S 8, H SE133475, I/A 1 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-41
Empresa: GLOBAL FAP SL
Administrador Solidario
- Gallardo Sempere Alfredo
- Gallardo Sempere Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6712 , F 40, S 8, H SE121729, I/A 1 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-41
Apoderado Solidario
- Gallardo Sempere Alfredo
- Gallardo Sempere Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2997 , F 210, S 8, H SE 39170, I/A 3 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-41
Información de GALLARDO SEMPERE CARLOS
Mostramos los datos de GALLARDO SEMPERE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLARDO SEMPERE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos