GALLARDO MOLINA LAURA
Informe ejecutivo de GALLARDO MOLINA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALLARDO MOLINA LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNI CONSULTING ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 18/10/2023 | |
ERNI DEVELOPMENT CENTER SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 29/09/2023 | |
ERNI DEVELOPMENT CENTER SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 25/05/2023 | |
ERNI CONSULTING ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2017 |
VINCULACIONES DE GALLARDO MOLINA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLARDO MOLINA LAURA
Empresa: ERNI CONSULTING ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Bianca Haller
- Gallardo Molina Laura
- Tamara Burkhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47485 , F 124, S 8, H B 416515, I/A 28 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-08
Empresa: ERNI DEVELOPMENT CENTER SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Burkhard Tamara
- Gallardo Molina Laura
- Haller Bianca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11260, L 8538, F 211, S 8, H V 207328, I/A 7 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-46
Empresa: ERNI DEVELOPMENT CENTER SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Gallardo Molina Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11260, L 8538, F 211, S 8, H V 207328, I/A 7 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-46
Empresa: ERNI DEVELOPMENT CENTER SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Burkhard Tamara
- Gallardo Molina Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11260, L 8538, F 210, S 8, H V 207328, I/A 4 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-46
Empresa: ERNI CONSULTING ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gallardo Molina Laura
- Perarnau Jimenez Claudia
- Rodriguez De San Valeriano Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42865 , F 198, S 8, H B 416515, I/A 10 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Información de GALLARDO MOLINA LAURA
Mostramos los datos de GALLARDO MOLINA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLARDO MOLINA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos