GALLARDO MARISCAL IGNACIO
Informe ejecutivo de GALLARDO MARISCAL IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALLARDO MARISCAL IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA ELECTRONICA ANDALUZA SL | Administrador Unico | 15/01/2013 | |
GALLARDO Y MARTIN INGENIERIA SL | Administrador Unico | 15/01/2013 | |
PROMOTORA ELECTRONICA ANDALUZA SL | Apoderado | 13/04/2011 | |
GALLARDO Y MARTIN INGENIERIA SL | Apoderado | 13/04/2011 |
VINCULACIONES DE GALLARDO MARISCAL IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLARDO MARISCAL IGNACIO
Empresa: INVESTIGACION & VENTAS SL
Liquidador Unico
- Gallardo Mariscal Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 86, S 8, H SE 49113, I/A 7 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-41
Empresa: INVESTIGACION & VENTAS SL
Apoderado
- Gallardo Mariscal Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 86, S 8, H SE 49113, I/A 7 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-41
Empresa: INVESTIGACION & VENTAS SL
Administrador Unico
- Gallardo Mariscal Ignacio
Liquidador Unico
- Gallardo Mariscal Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 86, S 8, H SE 49113, I/A 7 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-41
Empresa: INVESTIGACION & VENTAS SL
Administrador Unico
- Gallardo Mariscal Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 85, S 8, H SE 49113, I/A 6 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-41
Empresa: GALLARDO Y MARTIN INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Gallardo Mariscal Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264 , F 68, S 8, H SE 44369, I/A 11 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
Empresa: PROMOTORA ELECTRONICA ANDALUZA SL
Administrador Unico
- Gallardo Mariscal Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716 , F 97, S 8, H SE 12885, I/A 13 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
Empresa: GALLARDO Y MARTIN INGENIERIA SL
Apoderado
- Gallardo Mariscal Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264 , F 66, S 8, H SE 44369, I/A 9 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-41
Empresa: PROMOTORA ELECTRONICA ANDALUZA SL
Apoderado
- Gallardo Mariscal Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716 , F 96, S 8, H SE 12885, I/A 11 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-41
Información de GALLARDO MARISCAL IGNACIO
Mostramos los datos de GALLARDO MARISCAL IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLARDO MARISCAL IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos