GALLARDO LOPEZ SEBASTIAN
Informe ejecutivo de GALLARDO LOPEZ SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALLARDO LOPEZ SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENDING GAVE SL | Administrador Solidario | 16/01/2024 |
VINCULACIONES DE GALLARDO LOPEZ SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLARDO LOPEZ SEBASTIAN
Empresa: VENDING GAVE SL
Administrador Solidario
- Gallardo Lopez German
- Gallardo Lopez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49091 , F 64, S 8, H B 607364, I/A 1 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Empresa: EQUIMON MONTIGALA SL
Administrador Solidario
- Gallardo Lopez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40079 , F 187, S 8, H B 359149, I/A 5 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-08
Empresa: EQUIMON MONTIGALA SL
Administrador Solidario
- Gallardo Lopez Sebastian
- Lopez Liñan Miguel
- Tora Ciuret Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40079 , F 187, S 8, H B 359149, I/A 4 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-08
Empresa: EQUIMON MONTIGALA SL
Administrador Mancomunado
- Gallardo Lopez Sebastian
- Lopez Liñan Miguel
- Tora Ciuret Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40079 , F 187, S 8, H B 359149, I/A 4 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-08
Empresa: EQUIMON MONTIGALA SL
Administrador Mancomunado
- Gallardo Lopez Sebastian
- Lopez Liñan Miguel
- Tora Ciuret Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40079 , F 186, S 8, H B 359149, I/A 3 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Empresa: EQUIMON MONTIGALA SL
Administrador
- Gallardo Lopez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40079 , F 186, S 8, H B 359149, I/A 3 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Información de GALLARDO LOPEZ SEBASTIAN
Mostramos los datos de GALLARDO LOPEZ SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLARDO LOPEZ SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos