GALLARDO GARCIA ROSARIO
Informe ejecutivo de GALLARDO GARCIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALLARDO GARCIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALANCE ASESORES GRANADA SL | Administrador Unico | 03/02/2010 |
VINCULACIONES DE GALLARDO GARCIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLARDO GARCIA ROSARIO
Empresa: PROMOCIONES CORK VEGUETA SL
Apoderado Solidario
- Gallardo Garcia Rosario
- Gill Noreen Teresa
- Van Minsel Jeff
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1412 , F 225, S 8, H GC 20524, I/A 10 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-35
Empresa: PROMOCIONES CORK VEGUETA SL
Administrador Solidario
- Gallardo Garcia Rosario
- Gill Noreen Teresa
- Van Minsel Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1412 , F 49, S 8, H GC 20524, I/A 2 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-35
Empresa: INTERGESTION 92 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carbo Anton Jose Maria
- Carbo Tiemeiyer Jose Maria
- Gallardo Garcia Rosario
- Mocquard Brouder Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 108, S 8, H M 57201, I/A 11 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-28
Empresa: BALANCE ASESORES GRANADA SL
Administrador Unico
- Gallardo Garcia Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1382 , F 103, S 8, H GR 37679, I/A 1 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-18
Empresa: BALANCE ASESORES GRANADA SL
Socio Único
- Gallardo Garcia Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1382 , F 103, S 8, H GR 37679, I/A 1 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-18
Información de GALLARDO GARCIA ROSARIO
Mostramos los datos de GALLARDO GARCIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLARDO GARCIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos