GALLARDO GARCIA PEDRO RUFINO
Informe ejecutivo de GALLARDO GARCIA PEDRO RUFINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GALLARDO GARCIA PEDRO RUFINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEGEMA SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO SA | Administrador Solidario | 06/04/2011 | 27/02/2012 |
VISEGUR SA | Administrador Solidario | 06/04/2011 | 24/02/2012 |
GALLARDO GARCIA PEDRO SL | Administrador Unico | 31/01/2012 | |
VISEGUR SA | Administrador Mancomunado | 06/04/2011 | |
SEGEMA SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO SA | Administrador Mancomunado | 06/04/2011 |
VINCULACIONES DE GALLARDO GARCIA PEDRO RUFINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLARDO GARCIA PEDRO RUFINO
Administrador Solidario
- Gallardo Garcia Pedro Rufino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 112, S 8, H M 53898, I/A 7 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-28
Empresa: VISEGUR SA
Administrador Solidario
- Gallardo Garcia Pedro Rufino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16225 , F 212, S 8, H M 54172, I/A 27 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
Empresa: GALLARDO GARCIA PEDRO SL
Administrador Unico
- Gallardo Garcia Pedro Rufino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21308 , F 66, S 8, H M 378600, I/A 2 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Administrador Solidario
- Gallardo Garcia Pedro Rufino
- Varona De La Cuadra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 111, S 8, H M 53898, I/A 6 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
Administrador Mancomunado
- Gallardo Garcia Pedro Rufino
- Varona De La Cuadra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 111, S 8, H M 53898, I/A 6 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
Empresa: VISEGUR SA
Administrador Solidario
- Gallardo Garcia Pedro Rufino
- Varona De La Cuadra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16225 , F 212, S 8, H M 54172, I/A 26 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
Empresa: VISEGUR SA
Administrador Mancomunado
- Gallardo Garcia Pedro Rufino
- Varona De La Cuadra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16225 , F 212, S 8, H M 54172, I/A 26 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
Información de GALLARDO GARCIA PEDRO RUFINO
Mostramos los datos de GALLARDO GARCIA PEDRO RUFINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLARDO GARCIA PEDRO RUFINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos