GALLARDO FERNANDEZ JOSE-MARIA
Informe ejecutivo de GALLARDO FERNANDEZ JOSE-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GALLARDO FERNANDEZ JOSE-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLARES Y DUPLEX DE VERA SL | Administrador Mancomunado | 14/03/2022 | |
VERATENSE DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Solidario | 14/03/2022 | |
COMERCIAL VERA CERAMICA Y BAÑO SRL | Administrador Solidario | 14/03/2022 | |
COMERCIAL VERA CERAMICA Y BAÑO SRL | Apoderado | 14/01/2015 |
VINCULACIONES DE GALLARDO FERNANDEZ JOSE-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLARDO FERNANDEZ JOSE-MARIA
Empresa: NUEVA SOLIMANA SL
Liquidador
- Gallardo Fernandez Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 821 , F 2, S 8, H AL 20203, I/A 4 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-04
Empresa: NUEVA SOLIMANA SL
Administrador Solidario
- Gallardo Fernandez Jose-maria
- Gallardo Molina Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 821 , F 2, S 8, H AL 20203, I/A 4 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-04
Empresa: NUEVA SOLIMANA SL
Administrador Solidario
- Gallardo Fernandez Jose-maria
- Gallardo Molina Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 821 , F 2, S 8, H AL 20203, I/A 3 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-04
Empresa: COMERCIAL VERA CERAMICA Y BAÑO SRL
Administrador Solidario
- Gallardo Fernandez Jose-maria
- Gallardo Molina Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 398 , F 171, S 8, H AL 11694, I/A 12 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-04
Administrador Solidario
- Gallardo Fernandez Jose-maria
- Gallardo Molina Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423 , F 221, S 8, H AL 11363, I/A 4 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-04
Empresa: SOLARES Y DUPLEX DE VERA SL
Administrador Mancomunado
- Gallardo Fernandez Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 67, S 8, H AL 15130, I/A 2 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-04
Empresa: SANEAMIENTOS GALLARDO MOLINA SL
Apoderado
- Gallardo Fernandez Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 398 , F 171, S 8, H AL 11694, I/A 9 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-04
Apoderado
- Gallardo Fernandez Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 200, S 8, H AL 38257, I/A 2 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-04
Empresa: BIGMAT-SAGRA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gallardo Fernandez Jose-maria
Consejero
- Gallardo Fernandez Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1087 , F 70, S 8, H TO 13944, I/A 6 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-45
Información de GALLARDO FERNANDEZ JOSE-MARIA
Mostramos los datos de GALLARDO FERNANDEZ JOSE-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLARDO FERNANDEZ JOSE-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos