GALLARDO DIVI MONICA
Informe ejecutivo de GALLARDO DIVI MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALLARDO DIVI MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MISS POP GOURMET SL | Administrador Unico | 29/10/2019 | |
TEKIND SL | Administrador Unico | 14/01/2016 | |
CRISPETAS SL | Administrador Unico | 14/01/2016 | |
POP CORN ESPAÑA SL | Administrador Unico | 31/12/2015 | |
BACI LINGERIE ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 05/04/2011 |
VINCULACIONES DE GALLARDO DIVI MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLARDO DIVI MONICA
Empresa: OXYGEN CONCEPTS SL
Liquidador
- Bella Martorell Eduardo
- Gallardo Divi Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45873 , F 14, S 8, H B 501579, I/A 2 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-08
Empresa: OXYGEN CONCEPTS SL
Administrador Solidario
- Bella Martorell Eduardo
- Gallardo Divi Monica
Liquidador
- Bella Martorell Eduardo
- Gallardo Divi Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45873 , F 14, S 8, H B 501579, I/A 2 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-08
Empresa: MISS POP GOURMET SL
Administrador Unico
- Gallardo Divi Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47094 , F 57, S 8, H B 540907, I/A 1 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-08
Empresa: OXYGEN CONCEPTS SL
Administrador Solidario
- Bella Martorell Eduardo
- Gallardo Divi Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45873 , F 12, S 8, H B 501579, I/A 1 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-08
Empresa: CRISPETAS SL
Administrador Unico
- Gallardo Divi Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23850 , F 134, S 8, H B 59905, I/A 14 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-08
Empresa: TEKIND SL
Administrador Unico
- Gallardo Divi Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 81, S 8, H B 9661, I/A 19 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-08
Empresa: POP CORN ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Gallardo Divi Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26895 , F 15, S 8, H B 109496, I/A 12 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Empresa: TOP ITEMS SL
Liquidador
- Gallardo Divi Daniel
- Gallardo Divi Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37500 , F 84, S 8, H B 301287, I/A 8 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-08
Empresa: TOP ITEMS SL
Administrador Solidario
- Gallardo Divi Daniel
- Gallardo Divi Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37500 , F 84, S 8, H B 301287, I/A 8 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-08
Empresa: BACI LINGERIE ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Gallardo Divi Monica
- Garcia Esteve Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42480 , F 1, S 8, H B 409635, I/A 1 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-08
VER MAS ACTOS
Información de GALLARDO DIVI MONICA
Mostramos los datos de GALLARDO DIVI MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLARDO DIVI MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos