GALLARDO COLMENERO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GALLARDO COLMENERO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALLARDO COLMENERO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATIL SA | Presidente | 10/08/2010 | |
MATIL SA | Consejero Delegado | 10/08/2010 | |
MATIL SA | Consejero | 10/08/2010 |
VINCULACIONES DE GALLARDO COLMENERO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLARDO COLMENERO JOSE MANUEL
Empresa: MATIL SA
Consejero Delegado
- Gallardo Colmenero Jose Manuel
Consejero
- Colmenero Lopez Matilde
- Gallardo Colmenero Jose Manuel
- Gallardo Colmenero Maria Del Mar
- Gallardo Martinez Manuel
Presidente
- Gallardo Colmenero Jose Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 14, S 8, H J 1356, I/A 12 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-23
Empresa: MATIL SA
Consejero Delegado
- Gallardo Colmenero Jose Manuel
Consejero
- Colmenero Lopez Matilde
- Gallardo Colmenero Jose Manuel
- Gallardo Colmenero Maria Del Mar
- Gallardo Martinez Manuel
Presidente
- Gallardo Colmenero Jose Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 14, S 8, H J 1356, I/A 10 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-23
Empresa: MATIL SA
Consejero Delegado
- Gallardo Colmenero Jose Manuel
Consejero
- Colmenero Lopez Matilde
- Gallardo Colmenero Jose Manuel
- Gallardo Colmenero Maria Del Mar
- Gallardo Martinez Manuel
Presidente
- Gallardo Colmenero Jose Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 13, S 8, H J 1356, I/A 9 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-159-23
Información de GALLARDO COLMENERO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GALLARDO COLMENERO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLARDO COLMENERO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos