GALLARDO ALVAREZ CRISTIAN
Informe ejecutivo de GALLARDO ALVAREZ CRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALLARDO ALVAREZ CRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POR SIEMPRE NOSOTROS 2024 SL | Administrador Unico | 05/03/2024 | |
LA VERBENA DE TU VIDA SL | Administrador Solidario | 24/01/2024 | |
GRUPO GALAN 2023 SL | REPR.143 RRM | 24/01/2024 | |
CRECIENTOS JUNTOS 2023 SL | Administrador Unico | 30/08/2023 | |
TOPSPIN PADEL SL | Administrador Unico | 20/06/2023 | |
ITALIANO GRANADOS 14 SL | REPR.143 RRM | 12/05/2023 | |
SUMANDO JUNTOS 2022 SL | Administrador Solidario | 05/05/2022 | |
BAR GALAN SL | Consejero | 17/11/2021 | |
ASBEL INVERSIONES 2021 SL | Administrador Unico | 04/06/2021 | |
RAVAL GASTRONOMIC VENTURES SL | Administrador Solidario | 04/05/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GALLARDO ALVAREZ CRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLARDO ALVAREZ CRISTIAN
Empresa: POR SIEMPRE NOSOTROS 2024 SL
Administrador Unico
- Gallardo Alvarez Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49170 , F 96, S 8, H B 610263, I/A 1 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-08
Empresa: GRUPO GALAN 2023 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49105 , F 220, S 8, H B 607892, I/A 1 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-08
Empresa: LA VERBENA DE TU VIDA SL
Administrador Solidario
- Constantino Garcia Javier
- Gallardo Alvarez Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48599 , F 30, S 8, H B 589553, I/A 2 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-08
Empresa: CRECIENTOS JUNTOS 2023 SL
Administrador Unico
- Gallardo Alvarez Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48929 , F 208, S 8, H B 601404, I/A 1 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-08
Empresa: TOPSPIN PADEL SL
Administrador Unico
- Gallardo Alvarez Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48839 , F 68, S 8, H B 598119, I/A 1 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-08
Empresa: PELUQUERIA ARSENAL RP 2020 SL
Administrador Solidario
- Gallardo Alvarez Cristian
- Pages Salto Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47556 , F 107, S 8, H B 555482, I/A 2 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
Empresa: ITALIANO GRANADOS 14 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48783 , F 60, S 8, H B 596023, I/A 1 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-08
Empresa: SUMANDO JUNTOS 2022 SL
Administrador Solidario
- Gallardo Alvarez Cristian
- Paez Gutierrez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48291 , F 106, S 8, H B 579007, I/A 1 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-08
Empresa: BAR GALAN SL
Consejero
- Gallardo Alvarez Cristian
- Malet Faura Borja
- Perez Albert Ferrater Alejandro
- SPRINKLER CAPITAL SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48056 , F 46, S 8, H B 570898, I/A 1 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-08
Empresa: ASBEL INVERSIONES 2021 SL
Administrador Unico
- Gallardo Alvarez Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47682 , F 31, S 8, H B 559224, I/A 2 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-08
VER MAS ACTOS
Información de GALLARDO ALVAREZ CRISTIAN
Mostramos los datos de GALLARDO ALVAREZ CRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLARDO ALVAREZ CRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos