GALITO ARENOS JAUME
Informe ejecutivo de GALITO ARENOS JAUME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GALITO ARENOS JAUME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAMSIC FM SL | Apoderado | 08/06/2016 | 27/11/2018 |
SAMSIC SOCIAL SL | Apoderado | 08/06/2016 | 27/11/2018 |
SAMSIC SERVICIOS AUXILIARES SL | Apoderado | 23/06/2016 | 22/10/2018 |
SAMSIC IBERIA SL | Apoderado | 22/06/2016 | 19/10/2018 |
SYS OUTSOURCING SA | Apoderado | 31/01/2013 | 06/06/2013 |
VINCULACIONES DE GALITO ARENOS JAUME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALITO ARENOS JAUME
Empresa: SAMSIC SOCIAL SL
Apoderado
- Galito Arenos Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34093 , F 135, S 8, H M 454834, I/A 34 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Empresa: SAMSIC FM SL
Apoderado
- Galito Arenos Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34020 , F 205, S 8, H M 597432, I/A 43 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Empresa: SAMSIC SERVICIOS AUXILIARES SL
Apoderado
- Galito Arenos Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 79, S 8, H SS 34478, I/A 59 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-20
Empresa: SAMSIC IBERIA SL
Apoderado
- Galito Arenos Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 181, S 8, H SS 27046, I/A 107 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-20
Empresa: SAMSIC SERVICIOS AUXILIARES SL
Apoderado
- Galito Arenos Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 73, S 8, H SS 34478, I/A 41 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-20
Empresa: SAMSIC IBERIA SL
Apoderado
- Galito Arenos Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 139, S 8, H SS 27046, I/A 88 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-20
Empresa: SAMSIC SOCIAL SL
Apoderado
- Galito Arenos Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34093 , F 131, S 8, H M 454834, I/A 24 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-28
Empresa: SAMSIC FM SL
Apoderado
- Galito Arenos Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34020 , F 197, S 8, H M 597432, I/A 23 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-28
Empresa: SYS OUTSOURCING SA
Apoderado
- Galito Arenos Jaume
- Saiz Guzman Eva
- SAL MARTI LAURA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28567 , F 100, S 8, H M 359264, I/A 69 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-28
Empresa: SYS OUTSOURCING SA
Apoderado
- Costa Company Roger
- Galito Arenos Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28567 , F 99, S 8, H M 359264, I/A 68 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Información de GALITO ARENOS JAUME
Mostramos los datos de GALITO ARENOS JAUME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALITO ARENOS JAUME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos