GALINDO WIDENMANN ALEJANDRA
Informe ejecutivo de GALINDO WIDENMANN ALEJANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALINDO WIDENMANN ALEJANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MADERERA SA | Presidente | 27/11/2023 | |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MADERERA SA | Consejero | 27/11/2023 |
VINCULACIONES DE GALINDO WIDENMANN ALEJANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALINDO WIDENMANN ALEJANDRA
Empresa: INDUSTRIAL Y COMERCIAL MADERERA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Campos Silla Francisco Javier
- Galindo Widenmann Alejandra
- Huertos Fenellos Paula
Presidente
- Galindo Widenmann Alejandra
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3381, L 694, F 49, S 8, H V 9671, I/A 30 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-46
Empresa: INDUSTRIAL Y COMERCIAL MADERERA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Campos Silla Francisco Javier
- Galindo Widenmann Alejandra
- Huerta Tomas Vicente
Presidente
- Galindo Widenmann Alejandra
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3381, L 694, F 49, S 8, H V 9671, I/A 30 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-46
Empresa: MARCUS DECIMUS INVEST SL
Apoderado
- Galindo Widenmann Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10833, L 8112, F 110, S 8, H V 193113, I/A 5 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-46
Empresa: MARCUS DECIMUS INVEST SL
Apoderado
- Galindo Widenmann Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10833, L 8112, F 109, S 8, H V 193113, I/A 4 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-46
Empresa: INDUSTRIAL Y COMERCIAL MADERERA SA
Consejero
- Campos Silla Francisco Javier
- Galindo Widenmann Alejandra
- Huerta Tomas Vicente
Presidente
- Galindo Widenmann Alejandra
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3381, L 694, F 48, S 8, H V 9671, I/A 28 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-46
Empresa: INDUSTRIAL Y COMERCIAL MADERERA SA
Consejero
- Campos Silla Francisco Javier
- Galindo Widenmann Alejandra
Presidente
- Galindo Widenmann Alejandra
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3381, L 694, F 47, S 8, H V 9671, I/A 26 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-46
Empresa: ARMANELLO 2000 SL
Apoderado Solidario
- Calabuig Gimeno Eugenio
- Calabuig Gimeno Eugenio
- Galindo Widenmann Alejandra
- Martinez Mico Juan Jose
- Parra Soriano Fernando
- Puchades Olmos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1222, L 785, F 194, S 8, H CS 22344, I/A 15 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-12
Empresa: INDUSTRIAL Y COMERCIAL MADERERA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Campos Silla Francisco Javier
- Galindo Widenmann Alejandra
- Huerta Tomas Maria Angeles
Presidente
- Galindo Widenmann Alejandra
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3381, L 694, F 47, S 8, H V 9671, I/A 25 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-46
Información de GALINDO WIDENMANN ALEJANDRA
Mostramos los datos de GALINDO WIDENMANN ALEJANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALINDO WIDENMANN ALEJANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos