GALINDO SOLER SALVADOR
Informe ejecutivo de GALINDO SOLER SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALINDO SOLER SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CBNK BANCO DE COLECTIVOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/02/2020 | |
BANSABADELL 36 FP | SEC.COMS.CTR | 16/04/2009 |
VINCULACIONES DE GALINDO SOLER SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALINDO SOLER SALVADOR
Empresa: BANCO CAMINOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Domingo Ripalda Luis Ignacio
- Elices Tome Ignacio
- Galindo Soler Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34459 , F 110, S 8, H M 81730, I/A 224 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-28
Empresa: BANSABADELL 36 FP
MRO.COMS.CTR
- Galindo Soler Salvador
PRE.COMS.CTR
- Galindo Soler Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41167 , F 110, S 8, H B 278884, I/A 6 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-08
Empresa: BANSABADELL 36 FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
- Galindo Soler Salvador
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41167 , F 109, S 8, H B 278884, I/A 5 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-08
Empresa: BANSABADELL 36 FP
Auditor
MRO.COMS.CTR
- Bruno Barcena Tomas
- Bruno Barcena Tomas
- Corcoles Brualla Josep Maria
- Corcoles Brualla Josep Maria
- Daura Agudin Antonio
- De Lucio Fernandez Joan Jose
- Delgado Val Juan Pablo
- Dominguez Sanchez Julio
- Galindo Soler Salvador
- Galindo Soler Salvador
- Garcia Gonzalez David
- Gonzalo Jimenez Alfredo
- Jimenez Diaz Juan Carlos
- Junquera Prats Luis
- Loran Garcia Mauro
- Martin De Paz Rosario
- Martinez Garcia Francisco Javier
- Martinez Garcia Francisco Javier
- Perez Zurita Mar
- Perez Zurita Mar
- Sanchez Segovia Miguel
- Sanchez Segovia Miguel
- Sevilla De La Morena Carmelo
- Soto Lopez Jose Antonio
- Soto Lopez Jose Antonio
- Zafra Carame Beatriz
PRE.COMS.CTR
- Galindo Soler Salvador
- Sevilla De La Morena Carmelo
SEC.COMS.CTR
- Galindo Soler Salvador
- Galindo Soler Salvador
- Galindo Soler Salvador
- Galindo Soler Salvador
- Loran Garcia Mauro
- Perez Zurita Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36252 , F 27, S 8, H B 278884, I/A 2 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-08
Empresa: BANSABADELL 36 FP
MRO.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
- Galindo Soler Salvador
- Loran Garcia Mauro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36252 , F 27, S 8, H B 278884, I/A 2 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-08
Información de GALINDO SOLER SALVADOR
Mostramos los datos de GALINDO SOLER SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALINDO SOLER SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos