GALINDO MARTENS MIRIAM
Informe ejecutivo de GALINDO MARTENS MIRIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALINDO MARTENS MIRIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORTHO MEDICAL WELLNESS SL | Socio Unico | 21/11/2016 | |
ORTHO MEDICAL WELLNESS SL | Administrador Unico | 21/11/2016 |
VINCULACIONES DE GALINDO MARTENS MIRIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALINDO MARTENS MIRIAM
Administrador Unico
- Galindo Martens Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 111, S 8, H M 9385, I/A 6 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-28
Empresa: ORTHO MEDICAL WELLNESS SL
Administrador Unico
- Galindo Martens Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35312 , F 183, S 8, H M 634799, I/A 1 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-28
Empresa: ORTHO MEDICAL WELLNESS SL
Socio Único
- Galindo Martens Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35312 , F 183, S 8, H M 634799, I/A 1 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-28
Administrador Unico
- Galindo Martens Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 110, S 8, H M 9385, I/A 5 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-28
Información de GALINDO MARTENS MIRIAM
Mostramos los datos de GALINDO MARTENS MIRIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALINDO MARTENS MIRIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos