GALINDO JORGE VISITACION
Informe ejecutivo de GALINDO JORGE VISITACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE GALINDO JORGE VISITACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALINDO JORGE VISITACION
Empresa: ABEGALIA SL
Apoderado
- Abellan Gallego Candido
- Galindo Jorge Visitacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17075 , F 124, S 8, H M 292264, I/A 8 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Empresa: ABEGALIA SL
Administrador Unico
- Galindo Jorge Visitacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17075 , F 124, S 8, H M 292264, I/A 7 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-28
Empresa: ARMAR VERTICE SL
Apoderado Mancomunado
- Arroyo Lopez Mercedes
- Galindo Jorge Visitacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10396 , F 98, S 8, H M 165288, I/A 10 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-28
Administrador Unico
- Galindo Jorge Visitacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17075 , F 124, S 8, H M 292264, I/A 4 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-28
Administrador Solidario
- Abellan Gallego Candido
- Galindo Jorge Visitacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17075 , F 124, S 8, H M 292264, I/A 4 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-28
Información de GALINDO JORGE VISITACION
Mostramos los datos de GALINDO JORGE VISITACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALINDO JORGE VISITACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos