GALINDO GIMENEZ BORJA JUAN
Informe ejecutivo de GALINDO GIMENEZ BORJA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALINDO GIMENEZ BORJA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LACTALIS ZAMORA SL | Consejero Delegado | 30/08/2024 | |
LACTALIS ZAMORA SL | Consejero | 30/08/2024 | |
LACTALIS ZAMORA SL | Presidente | 30/08/2024 | |
LACTALIS VILLARROBLEDO SL | Consejero Delegado | 08/08/2024 | |
LACTALIS VILLARROBLEDO SL | Presidente | 08/08/2024 | |
LACTALIS VILLARROBLEDO SL | Consejero | 08/08/2024 | |
LACTALIS FORLASA SL | Presidente | 03/06/2024 | |
LACTALIS FORLASA SL | Consejero Delegado | 03/06/2024 | |
LACTALIS FORLASA SL | Consejero | 03/06/2024 |
VINCULACIONES DE GALINDO GIMENEZ BORJA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALINDO GIMENEZ BORJA JUAN
Empresa: LACTALIS ZAMORA SL
Consejero Delegado
- Galindo Gimenez Borja Juan
Consejero
- Galindo Gimenez Borja Juan
- Louis Saliot David Arnaud
- Redondo Vela Francisco Jose
Presidente
- Galindo Gimenez Borja Juan
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 6028, I/A 63 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-49
Empresa: LACTALIS VILLARROBLEDO SL
Consejero Delegado
- Galindo Gimenez Borja Juan
Consejero
- Galindo Gimenez Borja Juan
- Louis Saliot David Arnaud Joseph
- Redondo Vela Francisco Jose
Presidente
- Galindo Gimenez Borja Juan
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 12479, I/A 43 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-02
Empresa: LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA SL
Consejero Delegado
- Galindo Gimenez Borja Juan
Consejero
- Galindo Gimenez Borja Juan
Presidente
- Galindo Gimenez Borja Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 321048, I/A 45 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: LACTALIS FORLASA SL
Consejero Delegado
- Galindo Gimenez Borja Juan
Consejero
- Galindo Gimenez Borja Juan
Presidente
- Galindo Gimenez Borja Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 1589, I/A 80 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-02
Empresa: LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA SL
Consejero Delegado
- Galindo Gimenez Borja Juan
Consejero
- Galindo Gimenez Borja Juan
Presidente
- Galindo Gimenez Borja Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35601 , F 168, S 8, H M 321048, I/A 41 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Información de GALINDO GIMENEZ BORJA JUAN
Mostramos los datos de GALINDO GIMENEZ BORJA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALINDO GIMENEZ BORJA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos