GALICIA RUIZ CESAR
Informe ejecutivo de GALICIA RUIZ CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALICIA RUIZ CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNICIPAL ELECTRICA VILORIA SL | Secretario | 07/07/2015 | 14/10/2020 |
MUNICIPAL ELECTRICA VILORIA SL | Consejero | 26/08/2011 | 07/07/2015 |
MUNICIPAL ELECTRICA VILORIA SL | Secretario | 26/08/2011 | 07/07/2015 |
VINCULACIONES DE GALICIA RUIZ CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALICIA RUIZ CESAR
Empresa: MUNICIPAL ELECTRICA VILORIA SL
Secretario
- Galicia Ruiz Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 62, S 8, H VA 12005, I/A 8 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-47
Empresa: MUNICIPAL ELECTRICA VILORIA SL
Secretario
- Galicia Ruiz Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 62, S 8, H VA 12005, I/A 7 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-47
Empresa: MUNICIPAL ELECTRICA VILORIA SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Galicia Ruiz Cesar
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 62, S 8, H VA 12005, I/A 6 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-47
Empresa: MUNICIPAL ELECTRICA VILORIA SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Galicia Ruiz Cesar
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 62, S 8, H VA 12005, I/A 6 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-47
Empresa: MUNICIPAL ELECTRICA VILORIA SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Galicia Ruiz Cesar
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 61, S 8, H VA 12005, I/A 5 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-47
Empresa: MUNICIPAL ELECTRICA VILORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 61, S 8, H VA 12005, I/A 5 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-47
Información de GALICIA RUIZ CESAR
Mostramos los datos de GALICIA RUIZ CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALICIA RUIZ CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos