GALIANO MARCOS JUAN ANGEL
Informe ejecutivo de GALIANO MARCOS JUAN ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALIANO MARCOS JUAN ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CBNK BANCO DE COLECTIVOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/05/2021 |
VINCULACIONES DE GALIANO MARCOS JUAN ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALIANO MARCOS JUAN ANGEL
Empresa: BANCO CAMINOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Galiano Marcos Juan Angel
- Garcia Diaz Alvaro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41130 , F 142, S 8, H M 81730, I/A 243 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: BANCA MARCH SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anton Gomez Alicia
- Galiano Marcos Juan Angel
- Kariger Fernandez Rojas Ana Maria
- Kariger Fernandez Rojas Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 86, S 8, H PM 644, I/A 3038 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-07
Empresa: BANCA MARCH SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Galiano Marcos Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 206, S 8, H PM 644, I/A 2383 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-07
Información de GALIANO MARCOS JUAN ANGEL
Mostramos los datos de GALIANO MARCOS JUAN ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALIANO MARCOS JUAN ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos