GALIAN BURUAGA PEDRO
Informe ejecutivo de GALIAN BURUAGA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GALIAN BURUAGA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORAKU LOGISTIC 3000 SL | Administrador Unico | 31/07/2013 | |
CONSTRUCAT M2 SERVEIS SL | Administrador Unico | 24/05/2013 | |
LADY B IMPORT SL | Liquidador | 25/07/2012 | |
BARTON PLACE SL | Administrador Unico | 27/09/2011 |
VINCULACIONES DE GALIAN BURUAGA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALIAN BURUAGA PEDRO
Liquidador
- Aizpun Viñes Fernando
- Galian Buruaga Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29100 , F 101, S 8, H B 136545, I/A 8 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: TORAKU LOGISTIC 3000 SL
Administrador Unico
- Galian Buruaga Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43886 , F 83, S 8, H B 440933, I/A 1 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-08
Empresa: CONSTRUCAT M2 SERVEIS SL
Administrador Unico
- Galian Buruaga Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43425 , F 195, S 8, H B 429277, I/A 2 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-08
Empresa: LADY B IMPORT SL
Liquidador
- Galian Buruaga Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40787 , F 143, S 8, H B 375053, I/A 4 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08
Empresa: BARTON PLACE SL
Administrador Unico
- Galian Buruaga Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31600 , F 200, S 8, H B 195441, I/A 7 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-08
Empresa: VISKAN BUSINESS SL
Administrador Unico
- Galian Buruaga Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40943 , F 89, S 8, H B 373614, I/A 4 (30/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-08
Empresa: PINTURAS VANCA SL
Administrador
- Galian Buruaga Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33434 , F 119, S 8, H B 226324, I/A 3 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08
Información de GALIAN BURUAGA PEDRO
Mostramos los datos de GALIAN BURUAGA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALIAN BURUAGA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos