GALI BARCELO JUAN
Informe ejecutivo de GALI BARCELO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALI BARCELO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALI I LLOVERAS GRUP SL | Presidente | 25/01/2021 | |
GALI I LLOVERAS GRUP SL | Consejero | 25/01/2021 | |
COLOD'OR SL | Administrador Solidario | 21/01/2021 | |
COLOD'OR SL | Administrador Solidario | 26/01/2016 | |
GALIREYES BE SL | Apoderado | 09/03/2012 |
VINCULACIONES DE GALI BARCELO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALI BARCELO JUAN
Empresa: INMOBILIARIA GALLOPLAST SL
Administrador
- Gali Barcelo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46507 , F 193, S 8, H B 9802, I/A 7 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
Empresa: GALI I LLOVERAS GRUP SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Gali Barcelo Juan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36019 , F 174, S 8, H B 274313, I/A 7 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Empresa: GALI I LLOVERAS GRUP SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Gali Barcelo Juan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36019 , F 174, S 8, H B 274313, I/A 7 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Empresa: COLOD'OR SL
Administrador Solidario
- Gali Barcelo Juan
- Lloveras Morell Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35128 , F 82, S 8, H B 128470, I/A 12 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-08
Empresa: GALI I LLOVERAS GRUP SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Gali Barcelo Juan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36019 , F 173, S 8, H B 274313, I/A 5 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-08
Empresa: COLOD'OR SL
Administrador Solidario
- Gali Barcelo Juan
- Lloveras Morell Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35128 , F 82, S 8, H B 128470, I/A 11 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
Empresa: GALIREYES BE SL
Apoderado
- Gali Barcelo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36282 , F 210, S 8, H B 283547, I/A 3 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-08
Empresa: COLOD'OR SL
Administrador Solidario
- Gali Barcelo Juan
- Lloveras Morell Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35128 , F 82, S 8, H B 128470, I/A 9 N (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
Empresa: COLOD'OR SL
Administrador Solidario
- Gali Barcelo Juan
- Lloveras Morell Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35128 , F 82, S 8, H B 128470, I/A 10 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-08
Empresa: GALI I LLOVERAS GRUP SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36019 , F 167, S 8, H B 274313, I/A 1 N (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-08
Información de GALI BARCELO JUAN
Mostramos los datos de GALI BARCELO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALI BARCELO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos