GALI ASMARATS RICARDO
Informe ejecutivo de GALI ASMARATS RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GALI ASMARATS RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METROBARNA SA | Consejero | 06/08/2024 | |
CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS Y LOCALES SA | Consejero | 06/08/2024 | |
SEREKI EUROPEA SL | Administrador Solidario | 05/08/2024 | |
BCN URBAN HOTELS CORPORATE SL | Administrador Mancomunado | 22/07/2024 | |
PETROLIS CARBONERES SL | Administrador Mancomunado | 18/07/2024 | |
GIRO TRADE 2000 SL | Administrador Mancomunado | 18/07/2024 | |
URGELL 2013 SL | Administrador Mancomunado | 18/07/2024 | |
SALAT SA | Consejero | 18/07/2024 | |
GINER 2013 SL | Administrador Mancomunado | 18/07/2024 | |
BODEGAS DE LOS INFANTES DE ORLEANS BORBON SAE | Consejero | 07/01/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GALI ASMARATS RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALI ASMARATS RICARDO
Consejero
- Batista De Miguel Elena
- Comas Cadahia Eduardo
- Gali Asmarats Ricardo
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 85966, I/A 23 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-08
Empresa: METROBARNA SA
Consejero
- Batista De Miguel Elena
- Comas Cadahia Eduardo
- Gali Asmarats Ricardo
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 84325, I/A 15 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-08
Empresa: SEREKI EUROPEA SL
Administrador Solidario
- Batista De Miguel Elena
- Comas Cadahia Eduardo
- Gali Asmarats Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 165328, I/A 10 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-08
Empresa: BCN URBAN HOTELS CORPORATE SL
Administrador Mancomunado
- Batista De Miguel Elena
- Comas Cadahia Eduardo
- Gali Asmarats Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 451670, I/A 2 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-08
Empresa: URGELL 2013 SL
Administrador Mancomunado
- Batista De Miguel Elena
- Comas Cadahia Eduardo
- Gali Asmarats Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 434737, I/A 2 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-08
Empresa: GINER 2013 SL
Administrador Mancomunado
- Batista De Miguel Elena
- Comas Cadahia Eduardo
- Gali Asmarats Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 438252, I/A 2 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-08
Empresa: SALAT SA
Consejero
- Batista De Miguel Elena
- Comas Cadahia Eduardo
- Gali Asmarats Ricardo
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 95826, I/A 48 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-08
Empresa: GIRO TRADE 2000 SL
Administrador Mancomunado
- Batista De Miguel Elena
- Comas Cadahia Eduardo
- Gali Asmarats Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 302559, I/A 13 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-08
Empresa: PETROLIS CARBONERES SL
Administrador Mancomunado
- Batista De Miguel Elena
- Comas Cadahia Eduardo
- Gali Asmarats Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 547923, I/A 2 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-08
Empresa: ALCALA DEL SUR SA
Consejero
- Gali Asmarats Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45807 , F 70, S 8, H M 164268, I/A 27 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
VER MAS ACTOS
Información de GALI ASMARATS RICARDO
Mostramos los datos de GALI ASMARATS RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALI ASMARATS RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos