GALFARSORO LOPEZ JESUS MARIA
Informe ejecutivo de GALFARSORO LOPEZ JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALFARSORO LOPEZ JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREY LINEN SL | Administrador Solidario | 07/11/2016 | |
KALA SPAIN SA | Administrador Solidario | 04/11/2016 |
VINCULACIONES DE GALFARSORO LOPEZ JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALFARSORO LOPEZ JESUS MARIA
Empresa: GREY LINEN SL
Administrador Solidario
- Galfarsoro Lopez Jesus Maria
- Galfarsoro Machado Jon Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 147, S 8, H V 162180, I/A 2 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-46
Empresa: KALA SPAIN SA
Administrador Solidario
- Galfarsoro Lopez Jesus Maria
- Galfarsoro Machado Jon Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5624, L 2931, F 72, S 8, H V 50725, I/A 11 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-46
Empresa: KALA BABYS HOME TEXTILE SL
Liquidador Solidario
- Galfarsoro Lopez Jesus Maria
- Galfarsoro Lopez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8754, L 6041, F 57, S 8, H V 124434, I/A 2 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-46
Empresa: KALA BABYS HOME TEXTILE SL
Administrador Solidario
- Galfarsoro Lopez Jesus Maria
- Galfarsoro Lopez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8754, L 6041, F 57, S 8, H V 124434, I/A 2 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-46
Empresa: LENCERIAS PEKING SA
Administrador Solidario
- Galfarsoro Lopez Jesus Maria
- Galfarsoro Lopez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5624, L 2931, F 71, S 8, H V 50725, I/A 8 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-46
Empresa: LENCERIAS PEKING SA
Administrador Solidario
- Galfarsoro Lopez Jesus Maria
- Galfarsoro Lopez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5624, L 2931, F 71, S 8, H V 50725, I/A 7 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-46
Información de GALFARSORO LOPEZ JESUS MARIA
Mostramos los datos de GALFARSORO LOPEZ JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALFARSORO LOPEZ JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos