GALERA ORTEGA VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de GALERA ORTEGA VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALERA ORTEGA VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOVOLT GLOBAL SL | Administrador Solidario | 31/07/2024 |
VINCULACIONES DE GALERA ORTEGA VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALERA ORTEGA VICTOR MANUEL
Empresa: ECOVOLT GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Cespedes Riello Gerard
- Galera Ortega Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 62480, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-43
Empresa: COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS SA
Apoderado
- Galera Ortega Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3883, L 1195, F 17, S 8, H V 11449, I/A 58 (28/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-46
Empresa: COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS SA
Apoderado
- Acosta Mateos Raul
- Cabrera Ruiz Juan Carlos
- Cano Olivares Juan- Jose
- Galera Ortega Victor Manuel
- Usano Leva Carlos
- Zaragoza Lujan Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3883, L 1195, F 15, S 8, H V 11449, I/A 54 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-46
Empresa: PIVS INDUSTRIAL XXI SL
Administrador Mancomunado
- Barber Navarro Jordi
- Galera Ortega Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 40, S 8, H T 45190, I/A 2 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-43
Empresa: PIVS INDUSTRIAL XXI SL
Administrador Mancomunado
- Barber Navarro Jordi
- Galera Ortega Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 38, S 8, H T 45190, I/A 1 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-43
Información de GALERA ORTEGA VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de GALERA ORTEGA VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALERA ORTEGA VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos