GALERA MOROS FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GALERA MOROS FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GALERA MOROS FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEGRAL RESEARCH DENTAL SL | Administrador Unico | 17/10/2019 | |
INTEGRAL RESEARCH GROUP SL | Administrador Unico | 13/08/2019 | |
GRUPO CLINICO DR. REIG SL | Administrador Solidario | 09/06/2015 |
VINCULACIONES DE GALERA MOROS FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALERA MOROS FRANCISCO JAVIER
Empresa: INTEGRAL RESEARCH DENTAL SL
Administrador Unico
- Galera Moros Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10644, L 7925, F 163, S 8, H V 186836, I/A 2 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-46
Empresa: INTEGRAL RESEARCH DENTAL SL
Administrador Solidario
- Galera Moros Francisco Javier
- Santamarta Gomez Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10644, L 7925, F 163, S 8, H V 186836, I/A 2 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-46
Empresa: INTEGRAL RESEARCH GROUP SL
Administrador Unico
- Galera Moros Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10709, L 7990, F 26, S 8, H V 189042, I/A 1 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-46
Empresa: INTEGRAL RESEARCH DENTAL SL
Administrador Solidario
- Galera Moros Francisco Javier
- Santamarta Gomez Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10644, L 7925, F 161, S 8, H V 186836, I/A 1 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-46
Empresa: REIG & GALERA MEDICAL SL
Administrador Solidario
- Galera Moros Francisco Javier
- Reig Guillem Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9972, L 7254, F 155, S 8, H V 165669, I/A 2 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-46
Empresa: TREBOL DENTAL SL
Administrador Solidario
- Galera Moros Francisco Javier
- Reig Guillem Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9088, L 6372, F 166, S 8, H V 135702, I/A 6 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-46
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3536, L 849, F 225, S 8, H V 11750, I/A 19 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-46
Empresa: TREBOL DENTAL SL
Administrador Solidario
- Galera Moros Francisco Javier
- Reig Guillem Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9088, L 6372, F 165, S 8, H V 135702, I/A 5 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-46
Empresa: REIG & GALERA MEDICAL SL
Administrador Solidario
- Galera Moros Francisco Javier
- Reig Guillem Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9972, L 7254, F 154, S 8, H V 165669, I/A 1 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-46
Empresa: GRUPO CLINICO DR. REIG SL
Administrador Solidario
- Galera Moros Francisco Javier
- Reig Guillem Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9971, L 7253, F 200, S 8, H V 165640, I/A 1 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-111-46
VER MAS ACTOS
Información de GALERA MOROS FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GALERA MOROS FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALERA MOROS FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos