GALEEV GALEEV DONAT
Informe ejecutivo de GALEEV GALEEV DONAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALEEV GALEEV DONAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLAZO CREDIT SL | Apoderado Solidario | 29/01/2024 | |
IDFINANCE PLAZO SL | Apoderado Solidario | 26/08/2022 | |
ID FINANCE INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 02/08/2022 | |
NEWPROP INVESTMENT SL | Apoderado Solidario | 01/08/2022 |
VINCULACIONES DE GALEEV GALEEV DONAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALEEV GALEEV DONAT
Empresa: PLAZO CREDIT SL
Apoderado Solidario
- Galeev Galeev Donat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48281 , F 66, S 8, H B 578620, I/A 14 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-08
Empresa: IDFINANCE PLAZO SL
Apoderado Solidario
- Galeev Galeev Donat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47708 , F 130, S 8, H B 558505, I/A 21 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-08
Empresa: ID FINANCE INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Galeev Galeev Donat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47678 , F 148, S 8, H B 493395, I/A 30 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-08
Empresa: DEBT MANAGEMENT PARTNERS SL
Apoderado Solidario
- Galeev Galeev Donat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47401 , F 182, S 8, H B 550708, I/A 15 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-08
Empresa: NEWPROP INVESTMENT SL
Apoderado Solidario
- Galeev Galeev Donat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47032 , F 43, S 8, H B 538723, I/A 6 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-08
Información de GALEEV GALEEV DONAT
Mostramos los datos de GALEEV GALEEV DONAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALEEV GALEEV DONAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos