GALEAZZI MARCELO FABIAN
Informe ejecutivo de GALEAZZI MARCELO FABIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALEAZZI MARCELO FABIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAN AMERICAN ENERGY IBERICA SL | Apoderado | 31/07/2024 | |
SOUTHERN CONE DEVELOPMENTS SL | Apoderado | 07/02/2024 | |
PAN AMERICAN ENERGY GROUP SL | Apoderado Mancomunado | 21/12/2023 | |
LI3 ENERGY INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado | 30/06/2023 | |
PAE ENERGY HOLDING SL | Apoderado Mancomunado | 17/03/2022 | |
AXION ENERGY ARGENTINA SL | Apoderado Mancomunado | 24/01/2022 | |
HOKCHI IBERICA SL | Apoderado | 19/01/2022 | |
PAE DESARROLLOS ENERGETICOS SL | Apoderado | 13/01/2022 | |
PAE ENERGY HOLDING SL | Apoderado | 02/12/2021 | |
PAN AMERICAN ENERGY SL | Apoderado Mancomunado | 30/11/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GALEAZZI MARCELO FABIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALEAZZI MARCELO FABIAN
Empresa: PAN AMERICAN ENERGY IBERICA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 368408, I/A 25 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: SOUTHERN CONE DEVELOPMENTS SL
Apoderado
- Berisso Rodolfo Eduardo
- Buhacoff Gaston David
- Colaneri Matias
- De Nevares Pedro
- Galeazzi Marcelo Fabian
- Ravlich Pablo- Andres
- Villarreal Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6238 , F 180, S 8, H BI 82025, I/A 5 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-48
Empresa: PAN AMERICAN ENERGY GROUP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Berisso Rodolfo Eduardo
- Buhacoff Gaston David
- De Nevares Pedro
- Galeazzi Marcelo Fabian
- Ravlich Pablo- Andres
- Villarreal Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37955 , F 47, S 8, H M 657547, I/A 26 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Empresa: PAN AMERICAN ENERGY GROUP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Berisso Rodolfo Eduardo
- Buhacoff Gaston David
- De Nevares Pedro
- Galeazzi Marcelo Fabian
- Ravlich Pablo- Andres
- Villarreal Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37955 , F 47, S 8, H M 657547, I/A 26 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Empresa: LI3 ENERGY INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado
- Berisso Roberto Eduardo
- Buhacoff Gaston David
- Colaneri Matias
- De Nevares Pedro
- Galeazzi Marcelo Fabian
- Ravlich Pablo- Andres
- Villarreal Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45286 , F 51, S 8, H M 796664, I/A 5 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-28
Empresa: AXION ENERGY HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
- Berisso Rodolfo Eduardo
- Buhacoff Gaston David
- Colaneri Matias
- De Nevares Pedro
- Galeazzi Marcelo Fabian
- Ravlich Pablo- Andres
- Villarreal Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41273 , F 85, S 8, H M 648516, I/A 19 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Empresa: AXION ENERGY ARGENTINA SL
Apoderado Mancomunado
- Berisso Rodolfo Eduardo
- Buhacoff Gaston David
- Colaneri Matias
- De Nevares Pedro
- Galeazzi Marcelo Fabian
- Ravlich Pablo- Andres
- Villarreal Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42650 , F 167, S 8, H M 754311, I/A 4 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Empresa: HOKCHI IBERICA SL
Apoderado
- Berisso Rodolfo Eduardo
- Buhacoff Gaston David
- Colaneri Matias
- De Nevares Pedro
- Galeazzi Marcelo Fabian
- Ravlich Pablo- Andres
- Villarreal Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35667 , F 213, S 8, H M 611687, I/A 23 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Empresa: PAN AMERICAN ENERGY RENOVABLES SL
Apoderado
- Berisso Rodolfo Eduardo
- Buhacoff Gaston David
- Colaneri Matias
- De Nevares Pedro
- Galeazzi Marcelo Fabian
- Ravlich Pablo- Andres
- Villarreal Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42819 , F 115, S 8, H M 757079, I/A 4 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Empresa: AXION ENERGY HOLDING SL
Apoderado
- Berisso Rodolfo Eduardo
- Buhacoff Gaston David
- Colaneri Matias
- De Nevares Pedro
- Galeazzi Marcelo Fabian
- Ravlich Pablo- Andres
- Villarreal Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41273 , F 85, S 8, H M 648516, I/A 18 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
VER MAS ACTOS
Información de GALEAZZI MARCELO FABIAN
Mostramos los datos de GALEAZZI MARCELO FABIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALEAZZI MARCELO FABIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos