GALBIS FONRODONA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de GALBIS FONRODONA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALBIS FONRODONA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIDROTECNA SOLUCIONES DE BOMBEO SL | Administrador Unico | 27/04/2022 | 13/04/2023 |
BOMBAS TECNICAS HIDRAULICAS SL | Liquidador | 16/02/2016 | 16/02/2016 |
BOMBAS TECNICAS HIDRAULICAS SL | Administrador Unico | 29/05/2014 | 16/02/2016 |
VINCULACIONES DE GALBIS FONRODONA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALBIS FONRODONA MARIA TERESA
Empresa: HIDROTECNA SOLUCIONES DE BOMBEO SL
Administrador Unico
- Galbis Fonrodona Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48280 , F 158, S 8, H B 578597, I/A 2 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-08
Empresa: HIDROTECNA SOLUCIONES DE BOMBEO SL
Administrador Unico
- Galbis Fonrodona Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48280 , F 158, S 8, H B 578597, I/A 1 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-08
Empresa: BOMBAS TECNICAS HIDRAULICAS SL
Liquidador
- Galbis Fonrodona Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44341 , F 96, S 8, H B 453303, I/A 2 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Empresa: BOMBAS TECNICAS HIDRAULICAS SL
Administrador Unico
- Galbis Fonrodona Maria Teresa
Liquidador
- Galbis Fonrodona Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44341 , F 96, S 8, H B 453303, I/A 2 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Empresa: BOMBAS TECNICAS HIDRAULICAS SL
Administrador Unico
- Galbis Fonrodona Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44341 , F 96, S 8, H B 453303, I/A 1 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Información de GALBIS FONRODONA MARIA TERESA
Mostramos los datos de GALBIS FONRODONA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALBIS FONRODONA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos