GALBARRO VERA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GALBARRO VERA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALBARRO VERA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALBARRO SERVICIOS INTEGRALES 2000 SL | Administrador Unico | 31/01/2024 | |
GALBARRO SERVICIOS INTEGRALES 2000 SL | Socio Unico | 31/01/2024 | |
OPERADOR LOGISTICO DEL GUADALQUIVIR SL | Socio | 11/04/2018 |
VINCULACIONES DE GALBARRO VERA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALBARRO VERA FRANCISCO JAVIER
Administrador Solidario
- Galbarro Vera Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 80245, I/A 4 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-41
Administrador Unico
- Galbarro Vera Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7539 , F 81, S 8, H SE142909, I/A 1 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-41
Socio Único
- Galbarro Vera Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7539 , F 81, S 8, H SE142909, I/A 1 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-41
Liquidador Solidario
- Galbarro Vera Francisco Javier
- Garcia Gordillo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6179 , F 220, S 8, H SE109195, I/A 2 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-41
Administrador Solidario
- Galbarro Vera Francisco Javier
- Garcia Gordillo Juan Carlos
Liquidador Solidario
- Galbarro Vera Francisco Javier
- Garcia Gordillo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6179 , F 220, S 8, H SE109195, I/A 2 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-41
Administrador Solidario
Socio
- Galbarro Vera Francisco Javier
- Noguera Bellido Francisco
- Ramos Ruiz Manuel
- Rincon Elias Joaquin
- Sanchez Delagado Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6533 , F 30, S 8, H SE117325, I/A 1 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-41
Administrador Solidario
- Galbarro Vera Francisco Javier
- Garcia Gordillo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6179 , F 218, S 8, H SE109195, I/A 1 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-41
Administrador Solidario
- Galbarro Vera Francisco Javier
- Ramos Ruiz Manuel
- Rincon Elias Joaquin
- Sanchez Delagado Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4966 , F 42, S 8, H SE 80245, I/A 2 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-41
Información de GALBARRO VERA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GALBARRO VERA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALBARRO VERA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos