GALATI MARCO
Informe ejecutivo de GALATI MARCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALATI MARCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COCHES GRANIZADOS SL | Socio Unico | 30/08/2021 | |
COCHES GRANIZADOS SL | Administrador Unico | 09/05/2016 |
VINCULACIONES DE GALATI MARCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALATI MARCO
Empresa: EL MUELLE DE LOS AMIGOS SL
Administrador Unico
- Galati Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 193, S 8, H IF 8429, I/A 5 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-35
Empresa: EL MUELLE DE LOS AMIGOS SL
Administrador Unico
- Galati Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 192, S 8, H IF 8429, I/A 3 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-35
Empresa: COCHES GRANIZADOS SL
Socio Único
- Galati Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 193, S 8, H IF 8512, I/A 4 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-35
Empresa: COCHES GRANIZADOS SL
Administrador Unico
- Galati Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 57, S 8, H TF 57118, I/A 1 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-38
Información de GALATI MARCO
Mostramos los datos de GALATI MARCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALATI MARCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos