GALARZA MARTELO JENNIFER
Informe ejecutivo de GALARZA MARTELO JENNIFER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALARZA MARTELO JENNIFER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUAJE WORKERS SL | Apoderado | 03/10/2023 | |
ASECONFIS CONSULTORES SL | Apoderado | 03/10/2023 | |
PSICOPEDAGOGIA LA LIBELULA SL | Socio Unico | 08/10/2014 | |
PSICOPEDAGOGIA LA LIBELULA SL | Administrador Unico | 08/10/2014 |
VINCULACIONES DE GALARZA MARTELO JENNIFER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALARZA MARTELO JENNIFER
Empresa: ASECONFIS CONSULTORES SL
Apoderado
- Galarza Martelo Jennifer
- Martelo Montoya Maria Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18617 , F 176, S 8, H M 323905, I/A 3 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: GUAJE WORKERS SL
Apoderado
- Galarza Martelo Jennifer
- Martelo Montoya Maria Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34775 , F 32, S 8, H M 625479, I/A 5 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: ARTISAN BAKERY SL
Administrador Unico
- Galarza Martelo Jennifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25396 , F 113, S 8, H M 457445, I/A 5 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: ARTISAN BAKERY SL
Administrador Unico
- Galarza Martelo Jennifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25396 , F 112, S 8, H M 457445, I/A 4 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-28
Empresa: PSICOPEDAGOGIA LA LIBELULA SL
Administrador Unico
- Galarza Martelo Jennifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26479 , F 38, S 8, H M 477200, I/A 2 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-28
Empresa: PSICOPEDAGOGIA LA LIBELULA SL
Socio Único
- Galarza Martelo Jennifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26479 , F 38, S 8, H M 477200, I/A 2 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-28
Información de GALARZA MARTELO JENNIFER
Mostramos los datos de GALARZA MARTELO JENNIFER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALARZA MARTELO JENNIFER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos