GALARRAGA URRETAVIZCAYA UNAI
Informe ejecutivo de GALARRAGA URRETAVIZCAYA UNAI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALARRAGA URRETAVIZCAYA UNAI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELLMER IBERICA MACHINERY SL | Apoderado | 20/05/2022 | |
BELLMER IBERICA MACHINERY SL | Secretario | 16/12/2013 | |
BELLMER IBERICA MACHINERY SL | Apoderado Solidario | 06/10/2011 | |
BELLMER IBERICA MACHINERY SL | Apoderado Solidario | 12/07/2011 | |
BELLMER IBERICA MACHINERY SL | Apoderado | 14/07/2010 |
VINCULACIONES DE GALARRAGA URRETAVIZCAYA UNAI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALARRAGA URRETAVIZCAYA UNAI
Empresa: BELLMER IBERICA MACHINERY SL
Apoderado
- Galarraga Urretavizcaya Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 151, S 8, H SS 32570, I/A 12 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-20
Empresa: BELLMER IBERICA MACHINERY SL
Secretario
- Galarraga Urretavizcaya Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 150, S 8, H SS 32570, I/A 8 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-20
Empresa: BELLMER IBERICA MACHINERY SL
Apoderado Solidario
- Galarraga Urretavizcaya Unai
- Muñoa Leguiñena Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 150, S 8, H SS 32570, I/A 6 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-20
Empresa: BELLMER IBERICA MACHINERY SL
Apoderado Solidario
- Galarraga Urretavizcaya Unai
- Muñoa Leguiñena Ibon
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 150, S 8, H SS 32570, I/A 5 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-20
Empresa: BELLMER IBERICA MACHINERY SL
Apoderado
- Galarraga Urretavizcaya Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 149, S 8, H SS 32570, I/A 3 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-20
Información de GALARRAGA URRETAVIZCAYA UNAI
Mostramos los datos de GALARRAGA URRETAVIZCAYA UNAI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALARRAGA URRETAVIZCAYA UNAI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos