GALARDI FIGUEROA EDUARDO
Informe ejecutivo de GALARDI FIGUEROA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALARDI FIGUEROA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SATYS SEALING & PAINTING SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/09/2019 | 13/10/2021 |
SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2019 | 04/10/2021 |
SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN SA | Apoderado | 30/12/2020 | 04/10/2021 |
VINCULACIONES DE GALARDI FIGUEROA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALARDI FIGUEROA EDUARDO
Empresa: SATYS SEALING & PAINTING SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Galardi Figueroa Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5895 , F 89, S 8, H SE 56503, I/A 29 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-41
Empresa: SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Galardi Figueroa Eduardo
Apoderado
- Galardi Figueroa Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36231 , F 151, S 8, H M 75992, I/A 55 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Empresa: SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN SA
Apoderado
- Galardi Figueroa Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36231 , F 150, S 8, H M 75992, I/A 51 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-28
Empresa: SATYS SEALING & PAINTING SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Galardi Figueroa Eduardo
- Hoyos Sierra Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5895 , F 87, S 8, H SE 56503, I/A 23 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-41
Empresa: SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Galardi Figueroa Eduardo
- Hoyos Sierra Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36231 , F 147, S 8, H M 75992, I/A 48 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-28
Información de GALARDI FIGUEROA EDUARDO
Mostramos los datos de GALARDI FIGUEROA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALARDI FIGUEROA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos