GALAN MENDEZ JAVIER
Informe ejecutivo de GALAN MENDEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALAN MENDEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUERCUS NEW MEDIA SL | Socio Unico | 23/05/2023 | |
QUERCUS NEW MEDIA SL | Administrador Unico | 23/05/2023 |
VINCULACIONES DE GALAN MENDEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALAN MENDEZ JAVIER
Empresa: QUERCUS NEW MEDIA SL
Administrador Unico
- Galan Mendez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4493 , F 128, S 8, H AS 59285, I/A 3 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-33
Empresa: QUERCUS NEW MEDIA SL
Administrador Mancomunado
- Galan Mendez Javier
- Magarzo Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4493 , F 128, S 8, H AS 59285, I/A 3 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-33
Empresa: QUERCUS NEW MEDIA SL
Socio Único
- Galan Mendez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4493 , F 128, S 8, H AS 59285, I/A 2 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-33
Empresa: QUERCUS NEW MEDIA SL
Administrador Mancomunado
- Galan Mendez Javier
- Magarzo Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4493 , F 115, S 8, H AS 59285, I/A 1 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-33
Empresa: BIG HEALTH DATA CONSULTING SL
Consejero
- Galan Mendez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4294 , F 71, S 8, H AS 48167, I/A 6 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-33
Empresa: BIG HEALTH DATA CONSULTING SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Galan Mendez Javier
- Gonzalez Iglesias Alejandro
- LLANA CONSULTORES SL
- TARUA CONSULTING SL
- VERDINA LABS SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4134 , F 189, S 8, H AS 48167, I/A 2 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-33
Información de GALAN MENDEZ JAVIER
Mostramos los datos de GALAN MENDEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALAN MENDEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos