GALAN GARCIA PALOMA MARIA
Informe ejecutivo de GALAN GARCIA PALOMA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE GALAN GARCIA PALOMA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIVENSA BCN DIAGONAL ALTO SL | Apoderado Solidario | 11/12/2023 | |
INVERSIONES INFRAESTRUCTURA DE TELECOM LATAM SL | Apoderado Solidario | 26/05/2022 | |
ACCIONAPLUG SL | Apoderado Solidario | 28/02/2022 | |
AVENGER FLIGHT GROUP ESPAÑA SL | Vicesecretario No Consejero | 22/08/2019 | |
INTERNACIONAL DE REMOLCADORES REYSER SL | Apoderado Solidario | 13/12/2017 | |
LANCHAS JOPA SL | Apoderado | 24/11/2017 | |
BOTEROS AMARRADORES DE TARRAGONA SL | Apoderado Solidario | 20/11/2017 | |
SERVICIOS DE LANCHAS Y AMARRES DEL PUERTO DE BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 13/11/2017 | |
ECOLMARE IBERICA SA | Apoderado Solidario | 13/11/2017 | |
SAR REMOLCADORES SL | Apoderado Solidario | 13/11/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GALAN GARCIA PALOMA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALAN GARCIA PALOMA MARIA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 218882, I/A 28 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: LIVENSA BCN DIAGONAL ALTO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45664 , F 43, S 8, H M 649543, I/A 24 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Empresa: WILKINSHALL SPAIN SL
Administrador Solidario
- Galan Garcia Paloma Maria
- Gomez Navarro Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45469 , F 11, S 8, H M 799794, I/A 4 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-28
Empresa: WILKINSHALL SPAIN SL
Administrador Solidario
- Galan Garcia Paloma Maria
- Gomez Navarro Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45469 , F 10, S 8, H M 799794, I/A 2 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-28
Empresa: VENUM INVESTMENTS 2020 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Galan Garcia Paloma Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40769 , F 137, S 8, H M 723271, I/A 5 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
Empresa: ORSOLA INVESTMENTS 2020 SL
Apoderado Solidario
- Galan Garcia Paloma Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40769 , F 90, S 8, H M 723266, I/A 7 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Empresa: AMARA SA
Vicesecretario No Consejero
- Galan Garcia Paloma Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43088 , F 48, S 8, H M 11269, I/A 146 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: DELL COMPUTER SA
Vicesecretario No Consejero
- Galan Garcia Paloma Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41533 , F 104, S 8, H M 21115, I/A 91 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: ACCIONAPLUG SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Galan Garcia Paloma Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42536 , F 11, S 8, H M 752622, I/A 6 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Apoderado Solidario
- Fernandez Rañada Lopez Doriga Jose
- Galan Garcia Paloma Maria
- VISTRA ADMINISTRATION SERVICES SLU
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35820 , F 184, S 8, H M 643625, I/A 13 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-28
VER MAS ACTOS
Información de GALAN GARCIA PALOMA MARIA
Mostramos los datos de GALAN GARCIA PALOMA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALAN GARCIA PALOMA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos