GALAN GARCIA DAVID
Informe ejecutivo de GALAN GARCIA DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE GALAN GARCIA DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALAN GARCIA DAVID
Empresa: FAMGA SA
Administrador Unico
- Galan Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4587 , F 54, S 8, H M 75505, I/A 15 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: FAMGA SA
Administrador Unico
- Galan Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4587 , F 54, S 8, H M 75505, I/A 15 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: FAMGA SA
Administrador Unico
- Galan Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4587 , F 54, S 8, H M 75505, I/A 13 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: FAMGA SA
Administrador Unico
- Galan Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4587 , F 54, S 8, H M 75505, I/A 12 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Empresa: PROMOCIONES GALAN SA
Consejero
- Galan Garcia David
- Galan Ruiz Toledo Jose Maria
- Galan Ruiz Toledo Ricardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Galan Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 176, S 8, H M 58226, I/A 10 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Empresa: FAMGA SA
Administrador Unico
- Galan Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4587 , F 53, S 8, H M 75505, I/A 11 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-28
Empresa: PROMOCIONES GALAN SA
Consejero
- Galan Garcia David
- Galan Ruiz Toledo Jose Maria
- Galan Ruiz Toledo Ricardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Galan Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 175, S 8, H M 58226, I/A 8 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-28
Empresa: FAMGA SA
Administrador Solidario
- Galan Garcia David
- Garcia Del Pozo Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4587 , F 53, S 8, H M 75505, I/A 10 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-28
Empresa: KWAAI DISEÑO SL
Liquidador
- Galan Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25592 , F 12, S 8, H M 461233, I/A 2 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-28
Empresa: KWAAI DISEÑO SL
Administrador Unico
- Galan Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25592 , F 12, S 8, H M 461233, I/A 2 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-28
Información de GALAN GARCIA DAVID
Mostramos los datos de GALAN GARCIA DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALAN GARCIA DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos