GALAN GARCIA ANGEL
Informe ejecutivo de GALAN GARCIA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALAN GARCIA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORFORMA 10 GRUPO DE FORMACION SL | Consejero Delegado Solidario | 21/01/2013 | |
TORGAHEMO SL | Presidente | 23/12/2010 | 16/04/2011 |
TORGAHEMO SL | Consejero Delegado | 23/12/2010 | 16/04/2011 |
TORGAHEMO SL | Consejero | 23/12/2010 | 16/04/2011 |
VINCULACIONES DE GALAN GARCIA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALAN GARCIA ANGEL
Empresa: LABORFORMA 10 GRUPO DE FORMACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4965 , F 132, S 8, H SE 80213, I/A 2 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-41
Empresa: TORGAHEMO SL
Consejero Delegado
- Galan Garcia Angel
Consejero
- Galan Garcia Angel
- Hernandez De Lorenzo Jesus
- Morales Ferrer Joaquin
Presidente
- Galan Garcia Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4807 , F 63, S 8, H SE 76721, I/A 4 (16/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-41
Empresa: TORGAHEMO SL
Consejero Delegado
- Galan Garcia Angel
Consejero
- Galan Garcia Angel
- Hernandez De Lorenzo Jesus
- Morales Ferrer Joaquin
Presidente
- Galan Garcia Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4807 , F 62, S 8, H SE 76721, I/A 3 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-41
Información de GALAN GARCIA ANGEL
Mostramos los datos de GALAN GARCIA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALAN GARCIA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos