GALAN CHILET ESTEBAN
Informe ejecutivo de GALAN CHILET ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALAN CHILET ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LGE SOLAR SL | Administrador Mancomunado | 20/09/2022 | 29/11/2023 |
SERVICIOS ELECTRICOS DOMOTICA Y ESPECIFICOS SL | Administrador Mancomunado | 04/03/2011 | 28/09/2015 |
VINCULACIONES DE GALAN CHILET ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALAN CHILET ESTEBAN
Empresa: LGE SOLAR SL
Administrador Mancomunado
- Bella Mas Lorenzo Javier
- Galan Chilet Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11233, L 8511, F 110, S 8, H V 206407, I/A 2 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-46
Empresa: LGE SOLAR SL
Administrador Mancomunado
- Bella Mas Lorenzo Javier
- Galan Chilet Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11233, L 8511, F 109, S 8, H V 206407, I/A 1 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-46
Empresa: TODO-INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Galan Chilet Esteban
- Torondell Garcia Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9288, L 6570, F 181, S 8, H V 142442, I/A 2 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-46
Empresa: TODO-INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Galan Chilet Esteban
- Torondell Garcia Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9288, L 6570, F 179, S 8, H V 142442, I/A 1 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-46
Información de GALAN CHILET ESTEBAN
Mostramos los datos de GALAN CHILET ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALAN CHILET ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos