GALAN CABELLO CARLOS
Informe ejecutivo de GALAN CABELLO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALAN CABELLO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHOPINGUAY SL | Socio Unico | 30/04/2019 | |
SHOPINGUAY SL | Administrador Unico | 30/04/2019 | |
CG MADRID RETAIL SL | Socio Unico | 10/10/2017 | |
CG MADRID RETAIL SL | Administrador Unico | 10/10/2017 |
VINCULACIONES DE GALAN CABELLO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALAN CABELLO CARLOS
Empresa: ZEN PILATES SL
Liquidador
- Galan Cabello Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26553 , F 13, S 8, H M 478525, I/A 5 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Empresa: ZEN PILATES SL
Administrador Unico
- Galan Cabello Carlos
Liquidador
- Galan Cabello Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26553 , F 13, S 8, H M 478525, I/A 5 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Empresa: SHOPINGUAY SL
Administrador Unico
- Galan Cabello Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 38, S 8, H GR 49050, I/A 3 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-18
Empresa: SHOPINGUAY SL
Nuevo Socio Único
- Galan Cabello Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 38, S 8, H GR 49050, I/A 3 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-18
Empresa: CG MADRID RETAIL SL
Administrador Unico
- Galan Cabello Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36437 , F 107, S 8, H M 654650, I/A 1 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
Empresa: CG MADRID RETAIL SL
Socio Único
- Galan Cabello Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36437 , F 107, S 8, H M 654650, I/A 1 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
Empresa: COACTIVE TRAINING SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Galan Cabello Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26074 , F 64, S 8, H M 469999, I/A 2 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-28
Empresa: ZEN PILATES SL
Administrador Unico
- Galan Cabello Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26553 , F 8, S 8, H M 478525, I/A 1 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-28
Información de GALAN CABELLO CARLOS
Mostramos los datos de GALAN CABELLO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALAN CABELLO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos