GALAN ABAD GUSTAVO ENRIQUE
Informe ejecutivo de GALAN ABAD GUSTAVO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALAN ABAD GUSTAVO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO GALAN & LAWYERS SL | Socio Unico | 29/07/2020 | |
ESTUDIO GALAN & LAWYERS SL | Administrador Unico | 29/07/2020 | |
BIOSIL IDF SL | Apoderado Mancomunado | 17/03/2015 | |
SILANES IDF SL | Apoderado | 02/03/2015 | |
TERACLON IDF SL | Apoderado | 27/02/2015 |
VINCULACIONES DE GALAN ABAD GUSTAVO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALAN ABAD GUSTAVO ENRIQUE
Empresa: ESTUDIO GALAN & LAWYERS SL
Administrador Unico
- Galan Abad Gustavo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40625 , F 173, S 8, H M 720915, I/A 1 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-28
Empresa: ESTUDIO GALAN & LAWYERS SL
Socio Único
- Galan Abad Gustavo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40625 , F 173, S 8, H M 720915, I/A 1 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-28
Empresa: BIOSIL IDF SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Galan Abad Gustavo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 81, S 8, H T 41887, I/A 3 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-43
Empresa: SILANES IDF SL
Apoderado
- Cruzado Perez Fernando
- Galan Abad Gustavo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25922 , F 89, S 8, H M 467224, I/A 6 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-28
Empresa: TERACLON IDF SL
Apoderado
- Cruzado Perez Fernando
- Galan Abad Gustavo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28982 , F 125, S 8, H M 521862, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-28
Información de GALAN ABAD GUSTAVO ENRIQUE
Mostramos los datos de GALAN ABAD GUSTAVO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALAN ABAD GUSTAVO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos