GALA MUÑOZ CARLES
Informe ejecutivo de GALA MUÑOZ CARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALA MUÑOZ CARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA TRAJINANTA SL | Administrador Unico | 16/02/2012 |
VINCULACIONES DE GALA MUÑOZ CARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALA MUÑOZ CARLES
Empresa: PINYI BICIS SL
Administrador Solidario
- Gala Muñoz Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46450 , F 37, S 8, H B 520388, I/A 2 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-08
Empresa: PINYI BICIS SL
Administrador Solidario
- Gala Muñoz Carles
- Gala Muñoz Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46450 , F 37, S 8, H B 520388, I/A 1 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-08
Empresa: HELLO BICI SL
Administrador Solidario
- Claveria Masip Xavier
- Gala Muñoz Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42643 , F 206, S 8, H B 412844, I/A 3 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-08
Empresa: LA TRAJINANTA SL
Administrador Unico
- Gala Muñoz Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43023 , F 171, S 8, H B 418252, I/A 1 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Empresa: SANTAFIXIE SL
Administrador Solidario
- Claveria Masip Xavier
- Gala Muñoz Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42643 , F 202, S 8, H B 412844, I/A 1 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-08
Información de GALA MUÑOZ CARLES
Mostramos los datos de GALA MUÑOZ CARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALA MUÑOZ CARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos