GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY SOCIEDAD DE CAPITAL R
Informe ejecutivo de GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY SOCIEDAD DE CAPITAL R
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY SOCIEDAD DE CAPITAL R
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL SL | Vicepresidente | 28/06/2011 | |
NUCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL SL | Consejero | 28/06/2011 | |
INTERNATIONAL RETAIL & BRANDS SA | Secretario | 03/04/2009 | 16/09/2010 |
INTERNATIONAL RETAIL & BRANDS SA | Consejero | 03/04/2009 | 16/09/2010 |
NUCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL SL | Vicepresidente | 21/08/2009 | |
NUCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL SL | Consejero | 21/08/2009 |
VINCULACIONES DE GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY SOCIEDAD DE CAPITAL R
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY SOCIEDAD DE CAPITAL R
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Borrego Polanco Francisco Javier
- Gala Capital Partners Equity Sociedad De Capital R
- GCP INVESTMENT ADVISORS SL
- GCPE INVERSIONES DERIVADAS SPAIN SL
- Reaño Costales Leopoldo
- Satrustegui Aznar Patricio
Vicepresidente
- Gala Capital Partners Equity Sociedad De Capital R
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27601 , F 187, S 8, H M 401616, I/A 80 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-28
Empresa: CORONEL TAPIOCA SA
Consejero
- Gala Capital Partners Equity Sociedad De Capital R
- GCP INVESTMENT ADVISORS SL
- Mendoza Lozano Jorge
Presidente
Representante
Secretario
- Gala Capital Partners Equity Sociedad De Capital R
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19120 , F 191, S 8, H M 31102, I/A 102 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-28
Consejero
- Arana Trecu Juan Manuel
- Armando Guerra Manuel
- Espigares Salazar Alberto
- Gala Capital Partners Equity Sociedad De Capital R
Representante
Vicepresidente
- Gala Capital Partners Equity Sociedad De Capital R
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26164 , F 46, S 8, H M 401616, I/A 49 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-28
Empresa: CORONEL TAPIOCA SA
Consejero
- Gala Capital Partners Equity Sociedad De Capital R
Representante
Secretario
- Gala Capital Partners Equity Sociedad De Capital R
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19120 , F 190, S 8, H M 31102, I/A 98 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-28
Información de GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY SOCIEDAD DE CAPITAL R
Mostramos los datos de GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY SOCIEDAD DE CAPITAL R que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY SOCIEDAD DE CAPITAL R, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos