GAJO MARIMON NORMA EUGENIA
Informe ejecutivo de GAJO MARIMON NORMA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GAJO MARIMON NORMA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEIVA 2015 SL | Administrador Unico | 21/11/2023 |
VINCULACIONES DE GAJO MARIMON NORMA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAJO MARIMON NORMA EUGENIA
Empresa: LEIVA 2015 SL
Administrador Unico
- Gajo Marimon Norma Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45294 , F 151, S 8, H B 483163, I/A 12 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Empresa: LEIVA 2015 SL
Administrador Unico
- Gajo Marimon Norma Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45294 , F 150, S 8, H B 483163, I/A 11 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-08
Empresa: LEIVA 2015 SL
Administrador Unico
- Gajo Marimon Norma Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45294 , F 149, S 8, H B 483163, I/A 5 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-08
Empresa: LEIVA 2015 SL
Administrador Unico
- Gajo Marimon Norma Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45294 , F 149, S 8, H B 483163, I/A 4 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
Información de GAJO MARIMON NORMA EUGENIA
Mostramos los datos de GAJO MARIMON NORMA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAJO MARIMON NORMA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos