GAINZA MARTINEZ MIREIA
Informe ejecutivo de GAINZA MARTINEZ MIREIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GAINZA MARTINEZ MIREIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZIMMER BIOMET SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/11/2013 | 31/01/2017 |
ZIMMER BIOMET SPAIN SL | Apoderado | 31/01/2017 | |
ZIMMER DENTAL IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 09/05/2014 | 05/04/2016 |
ZIMMER BIOMET SPAIN SL | Apoderado | 01/10/2012 | 11/11/2013 |
ZIMMER BIOMET SPAIN SL | Apoderado | 08/07/2011 | 11/11/2013 |
ZIMMER BIOMET SPAIN SL | Apoderado | 12/01/2010 | 08/07/2011 |
ZIMMER BIOMET SPAIN SL | Apoderado | 23/07/2009 | 12/01/2010 |
VINCULACIONES DE GAINZA MARTINEZ MIREIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAINZA MARTINEZ MIREIA
Empresa: ZIMMER BIOMET SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alsina Catala Juan
- Cobo Delgado Manuel
- Cruz Pedraza Maria Soledad
- Gainza Martinez Mireia
- Gainza Martinez Mireia
- James Thomas Crines
- Risco Marti Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41629 , F 39, S 8, H B 19487, I/A 77 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-08
Empresa: ZIMMER DENTAL IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44300 , F 112, S 8, H B 204178, I/A 31 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-08
Empresa: ZIMMER DENTAL IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37607 , F 189, S 8, H B 204178, I/A 26 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-08
Empresa: ZIMMER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canales Treshorras Agustin
- Cruz Pedraza Maria Soledad
- Gainza Martinez Mireia
- Heidi Kerstin Jauch
- Jitender Singh Sahni
- Leandro Manuel Alves Travanca
- Leon Baron Irene
- Marc J Matthijs
- Piero Zambelli
- Riba Boguña Angel
- Robert John Marshall Jr
- Sandra Hofstetter
- Torrella Guio Lluis
- Vanessa Catarina Guerreiro Fernandes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41629 , F 29, S 8, H B 19487, I/A 61 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-08
Empresa: ZIMMER SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41629 , F 29, S 8, H B 19487, I/A 61 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-08
Empresa: ZIMMER SA
Apoderado
- Canales Treshorras Agustin
- Cruz Pedraza Maria Soledad
- Gainza Martinez Mireia
- Torrella Guio Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41629 , F 28, S 8, H B 19487, I/A 57 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-08
Empresa: ZIMMER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41629 , F 22, S 8, H B 19487, I/A 54 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08
Empresa: ZIMMER SA
Apoderado
- Camilleri Abello Eduard
- Canales Treshorras Agustin
- Claudio Aquilina
- Cruz Pedraza Maria Soledad
- Gainza Martinez Mireia
- Garcia Falaguera Carlos
- Guerreiro Fernandes Vanesa Catarina
- Heidi Kerstin Jauch
- Jitender Singh Sahni
- Marc J Matthijs
- Piero Zambelli
- Riba Boguña Angel
- Ricardo Jorge De Freitas Farinha Neves
- Robert John Marshall Jr
- Tome De Carvalho Vania
- Torrella Guio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41629 , F 22, S 8, H B 19487, I/A 54 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08
Empresa: ZIMMER SA
Apoderado
- Camilleri Abello Eduard
- Canales Treshorras Agustin
- Claudio Aquilina
- Cruz Pedraza Maria Soledad
- Gainza Martinez Mireia
- Garcia Falaguera Carlos
- Guerreiro Fernandes Vanesa Catarina
- Heidi Kerstin Jauch
- Jitender Singh Sahni
- Lacorte Franco Josep Oriol
- Marc J Matthijs
- Piero Zambelli
- Riba Boguña Angel
- Ricardo Jorge De Freitas Farinha Neves
- Risco Marti Sandra
- Robert John Marshall Jr
- Tome De Carvalho Vania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40226 , F 108, S 8, H B 19487, I/A 50 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Empresa: ZIMMER SA
Apoderado
- Canales Treshorras Agustin
- Claudio Aquilina
- Costa Moreno Jose Maria
- Gainza Martinez Mireia
- Garcia Falaguera Carlos
- Guimera Bulet Juan Ramon
- Heidi Kerstin Jauch
- Jitender Singh Sahni
- Lacorte Franco Josep Oriol
- Marc J Matthijs
- Piero Zambelli
- Riba Boguña Angel
- Ricardo Jorge De Freitas Farinha Neves
- Robert John Marshall Jr
- Vanesa Catarina Guerreiro Fernandes
- Vania Tome De Carvalho
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40226 , F 108, S 8, H B 19487, I/A 50 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
VER MAS ACTOS
Información de GAINZA MARTINEZ MIREIA
Mostramos los datos de GAINZA MARTINEZ MIREIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAINZA MARTINEZ MIREIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos