GAGO MARTIN LETICIA
Informe ejecutivo de GAGO MARTIN LETICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GAGO MARTIN LETICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 07/11/2013 | 28/08/2018 |
ABANCA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Solidario | 05/10/2011 | 18/12/2013 |
ASEGURADORA VALENCIANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Solidario | 27/07/2011 | 17/12/2013 |
CAJA GRANADA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Solidario | 08/09/2011 | 11/12/2013 |
SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Solidario | 03/08/2011 | 08/11/2013 |
CAJA ESPAÑA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Solidario | 23/08/2011 | 08/11/2013 |
UNICORP VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Solidario | 24/05/2012 | 07/11/2013 |
PELAYO VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 23/04/2012 | 29/10/2013 |
VINCULACIONES DE GAGO MARTIN LETICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAGO MARTIN LETICIA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Gago Martin Leticia
- Garcia Rodriguez Emilio
- Sanchez Olivares Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9625, L 6907, F 201, S 8, H V 23449, I/A 149 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-46
Apoderado Solidario
- Gago Martin Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 19, S 8, H C 6245, I/A 136 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-15
Apoderado Solidario
- Gago Martin Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 207, S 8, H GR 13183, I/A 86 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-18
Apoderado Solidario
- Gago Martin Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011, L 3918, F 198, S 8, H MA 5497, I/A 125 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-29
Apoderado Solidario
- Gago Martin Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22554 , F 216, S 8, H M 783, I/A 263 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Empresa: AVIVA GESTION SGIIC SA
Apoderado
- Gago Martin Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27088 , F 44, S 8, H M 265725, I/A 54 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Apoderado Solidario
- Gago Martin Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 54, S 8, H LE 12311, I/A 113 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-24
Empresa: PELAYO VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SA
Apoderado
- Gago Martin Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17597 , F 66, S 8, H M 7934, I/A 184 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
Apoderado Solidario
- Fernandez Fernandez Alberto
- Gago Martin Leticia
- Lecube Porrua Jose Maria
- Santaolalla Del Ojo Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011, L 3918, F 192, S 8, H MA 5497, I/A 103 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-29
Empresa: PELAYO VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17597 , F 53, S 8, H M 7934, I/A 157 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-28
VER MAS ACTOS
Información de GAGO MARTIN LETICIA
Mostramos los datos de GAGO MARTIN LETICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAGO MARTIN LETICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos