GAGO MARAÑA JUAN JOSE
Informe ejecutivo de GAGO MARAÑA JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GAGO MARAÑA JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAMA ASESORES SL | Apoderado | 24/09/2013 | |
FERROBIERZO SL | Auditor Suplente | 11/01/2010 | |
ESTRUCTURAS METALICAS EL RUBIO SA | Auditor Suplente | 15/12/2009 | |
SISTEMAS AVANZADOS DE TRANSFORMACION INDUSTRIAL SL | Auditor Suplente | 15/12/2009 |
VINCULACIONES DE GAGO MARAÑA JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAGO MARAÑA JUAN JOSE
Empresa: GAMA ASESORES SL
Apoderado
- Gago Maraña Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 208, S 8, H LE 20, I/A 8 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-24
Empresa: FERROBIERZO SL
Auditor Suplente
- Gago Maraña Juan Jose
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1158 , F 70, S 8, H LE 5694, I/A 11 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-24
Auditor Suplente
- Gago Maraña Juan Jose
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889 , F 53, S 8, H LE 10852, I/A 12 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-24
Empresa: ESTRUCTURAS METALICAS EL RUBIO SA
Auditor Suplente
- Gago Maraña Juan Jose
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 57, S 8, H LE 3588, I/A 15 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-24
Información de GAGO MARAÑA JUAN JOSE
Mostramos los datos de GAGO MARAÑA JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAGO MARAÑA JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos