GACIMARTIN GONZALEZ PABLO
Informe ejecutivo de GACIMARTIN GONZALEZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GACIMARTIN GONZALEZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROADTOCONNECTX SL | Apoderado | 12/08/2024 | |
CABAS REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 10/11/2022 | |
GESTION CONTABLE ANSLA 2001 SL | Administrador Unico | 12/05/2017 | |
GACIMARTIN ASESORES Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 24/04/2017 |
VINCULACIONES DE GACIMARTIN GONZALEZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GACIMARTIN GONZALEZ PABLO
Empresa: ROADTOCONNECTX SL
Apoderado
- Gacimartin Gonzalez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 736487, I/A 2 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Empresa: AZORA VOYAGES SL
Administrador Unico
- Gacimartin Gonzalez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46127 , F 81, S 8, H M 810415, I/A 2 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-28
Empresa: AZORA VOYAGES SL
Administrador Unico
- Gacimartin Gonzalez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46127 , F 81, S 8, H M 810415, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Empresa: CABAS REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Gacimartin Gonzalez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44233 , F 40, S 8, H M 779849, I/A 1 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Empresa: YOUNG WAY SL
Administrador Unico
Representante
- Gacimartin Gonzalez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37869 , F 153, S 8, H M 674413, I/A 6 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-28
Empresa: EZIP MOBILITY SL
Administrador Unico
- Gacimartin Gonzalez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37796 , F 42, S 8, H M 673280, I/A 2 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-28
Empresa: WAYLA TURISMO SL
Administrador Unico
Representante
- Gacimartin Gonzalez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37869 , F 152, S 8, H M 674413, I/A 3 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Empresa: EZIP MOBILITY SL
Administrador Unico
- Gacimartin Gonzalez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37796 , F 41, S 8, H M 673280, I/A 1 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-28
Empresa: GESTION CONTABLE ANSLA 2001 SL
Administrador Unico
- Gacimartin Gonzalez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16820 , F 145, S 8, H M 287419, I/A 8 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-28
Empresa: GACIMARTIN ASESORES Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Gacimartin Gonzalez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35917 , F 1, S 8, H M 645330, I/A 1 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-28
VER MAS ACTOS
Información de GACIMARTIN GONZALEZ PABLO
Mostramos los datos de GACIMARTIN GONZALEZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GACIMARTIN GONZALEZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos