GACHE IONUT EMIL
Informe ejecutivo de GACHE IONUT EMIL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GACHE IONUT EMIL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITER PARADISE GLOBAL SL | Administrador Solidario | 06/03/2023 |
VINCULACIONES DE GACHE IONUT EMIL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GACHE IONUT EMIL
Empresa: ITER PARADISE GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Gache Alina Elena
- Gache Ionut Emil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3838 , F 158, S 8, H TF 69550, I/A 1 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-38
Empresa: ARONA PARADISE SL
Administrador Unico
- Gache Ionut Emil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 168, S 8, H TF 61634, I/A 2 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-11-38
Empresa: ARONA PARADISE SL
Administrador Unico
- Gache Ionut Emil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 168, S 8, H TF 61634, I/A 1 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-38
Empresa: ARONA PARADISE SL
Socio Único
- Gache Ionut Emil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 168, S 8, H TF 61634, I/A 1 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-38
Información de GACHE IONUT EMIL
Mostramos los datos de GACHE IONUT EMIL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GACHE IONUT EMIL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos