GABRIEL GONZALO VICENTE
Informe ejecutivo de GABRIEL GONZALO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GABRIEL GONZALO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES Y ALMACENES DE MEDICAMENTOS V.GABRIEL SL | Liquidador | 23/03/2021 | 23/03/2021 |
TRANSPORTES Y ALMACENES DE MEDICAMENTOS V.GABRIEL SL | Administrador Unico | 23/03/2021 | |
EXEL COLD SL | Liquidador | 31/03/2014 | 31/03/2014 |
EXEL COLD SL | Administrador Solidario | 04/01/2011 | 31/03/2014 |
VINCULACIONES DE GABRIEL GONZALO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GABRIEL GONZALO VICENTE
Liquidador
- Gabriel Gonzalo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35337 , F 194, S 8, H B 264116, I/A 4 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-08
Administrador Unico
- Gabriel Gonzalo Vicente
Liquidador
- Gabriel Gonzalo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35337 , F 194, S 8, H B 264116, I/A 4 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-08
Empresa: EXEL COLD SL
Liquidador
- Gabriel Gonzalo Vicente
- Martinez Roig Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42288 , F 155, S 8, H B 406956, I/A 3 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Empresa: EXEL COLD SL
Administrador Solidario
- Gabriel Gonzalo Vicente
- Martinez Roig Ana Rosa
Liquidador
- Gabriel Gonzalo Vicente
- Martinez Roig Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42288 , F 155, S 8, H B 406956, I/A 3 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Empresa: EXEL COLD SL
Administrador Solidario
- Esteban Navarro Hector
- Gabriel Gonzalo Vicente
- Martinez Roig Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42288 , F 152, S 8, H B 406956, I/A 1 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-08
Información de GABRIEL GONZALO VICENTE
Mostramos los datos de GABRIEL GONZALO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GABRIEL GONZALO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos