GABRIEL CUTURA JOSEP
Informe ejecutivo de GABRIEL CUTURA JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GABRIEL CUTURA JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUDPACK ESPAÑA SL | Liquidador | 25/10/2022 | 25/10/2022 |
OVERDREAMS SL | Administrador Unico | 14/06/2012 | 06/02/2013 |
EUROCONTROL CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 19/08/2009 |
VINCULACIONES DE GABRIEL CUTURA JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GABRIEL CUTURA JOSEP
Empresa: SUDPACK ESPAÑA SL
Liquidador
- Gabriel Cutura Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13277 , F 114, S 8, H M 215092, I/A 11 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Empresa: OVERDREAMS SL
Administrador Unico
- Gabriel Cutura Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41582 , F 203, S 8, H B 389706, I/A 5 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-08
Empresa: OVERDREAMS SL
Administrador Unico
- Gabriel Cutura Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41582 , F 202, S 8, H B 389706, I/A 3 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-08
Empresa: EUROCONTROL CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Gabriel Cutura Josep
- Tejedor Gimenez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35039 , F 203, S 8, H B 258839, I/A 7 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-08
Información de GABRIEL CUTURA JOSEP
Mostramos los datos de GABRIEL CUTURA JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GABRIEL CUTURA JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos