GABRIEL BERROCAL LISARDO
Informe ejecutivo de GABRIEL BERROCAL LISARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GABRIEL BERROCAL LISARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEPSA COMERCIAL PETROLEO SA | Apoderado Solidario | 17/09/2024 | |
CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD SA | Apoderado | 12/09/2024 | |
CEPSA BUSINESS SERVICES SA | Apoderado Solidario | 11/09/2024 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA | Apoderado Solidario | 11/09/2024 | |
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS SA | Apoderado | 04/09/2024 |
VINCULACIONES DE GABRIEL BERROCAL LISARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GABRIEL BERROCAL LISARDO
Empresa: CEPSA COMERCIAL PETROLEO SA
Apoderado Solidario
- Gabriel Berrocal Lisardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 44195, I/A 659 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-28
Empresa: CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD SA
Apoderado
- Gabriel Berrocal Lisardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 65818, I/A 326 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Empresa: CEPSA BUSINESS SERVICES SA
Apoderado Solidario
- Gabriel Berrocal Lisardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 573500, I/A 100 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA
Apoderado Solidario
- Gabriel Berrocal Lisardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 12689, I/A 3169 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS SA
Apoderado
- Gabriel Berrocal Lisardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 102131, I/A 231 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Información de GABRIEL BERROCAL LISARDO
Mostramos los datos de GABRIEL BERROCAL LISARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GABRIEL BERROCAL LISARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos